统帅
大德意志帝国元首 帝国总理
国社党党魁
阿道夫·希特勒
1889年4月20日-1945年4月30日
VS
苏维埃社会主义共和国联盟共产党中央委员会总书记 苏维埃社会主义共和国联盟人民委员会主席 国防部部长 中央政治局成员
约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林
1878年12月18日-1953年3月5日
德国 罗马尼亚 芬兰 匈牙利 意大利 克罗地亚 斯洛伐克 西班牙 法国 VS 苏联
师: 190个师22个旅1个团 VS 303个师
兵力: 7037000 VS 5373000
坦克: 4694 VS 20000
火炮: 60868 VS 60000
飞机: 4979 VS 16000
舰艇: 267 VS 900
车辆: 700000 VS 300000
参谋部
大德意志帝国国防军最高统帅部参谋部参谋长
陆军元帅
威廉·凯特尔
1882年9月22日-1946年10月16日
大德意志帝国陆军司令
陆军元帅
瓦尔特·冯·布劳希奇
1881年10月4日柏林 - 1948年10月18日
大德意志帝国陆军总参谋长
陆军大将
弗朗茨·哈尔德
1884年-1972年
大德意志帝国国防军最高统帅部作战局局长
陆军上将
阿尔弗雷德·约德尔
1890年5月10日—1946年10月16日
VS
苏维埃社会主义共和国联盟红军总参谋长
陆军大将
格奥尔吉·康斯坦丁诺维奇·朱可夫
1896年12月1日— 1974年6月18日
苏维埃社会主义共和国联盟红军总参谋长
陆军元帅
鲍里斯·米哈伊洛维奇·沙波什尼科夫
1882年10月2日— 1945年3月26日
对苏战争轴心国三先锋:
罗马尼亚首相 安东内斯库集团军群司令 国防部长
陆军元帅
扬·维克托·安东内斯库
1882年6月14日-1946年6月1日
芬兰总统 芬兰国防军总司令
陆军元帅
卡尔·古斯塔夫·曼纳海姆
1867年6月4日-1951年1月28日
匈牙利王国摄政王
海军上将
霍尔蒂·米克洛什
1868年6月18日-1957年2月9日
对苏战争轴心国跟进者
意大利王国总理
国家法西斯党党魁
贝尼托·墨索里尼
1883年7月29日-1945年4月28日
克罗地亚独立国元首 首相 外相
乌斯塔沙领袖
安特·帕维里奇
?
斯洛伐克
?
缺少资料,有知道的朋友请留言转告,谢谢
未宣战参与者
西班牙王国摄政 长枪党党魁
陆军上将
弗朗西斯科·佛朗哥
1892年12月4日-1975年11月20日
主要战场陆军指挥官
北方集团军群司令
陆军元帅
威廉·约瑟夫·弗朗茨·冯·勒布
1876.9.5~1956.4.29
VS
西北方面军司令
陆军上将
费奥多尔·伊西多罗维奇·库兹涅佐夫
1898一1961
西北战略方向总司令
陆军元帅
克利缅特·叶夫列莫维奇·伏罗希洛夫
1881年1月13日—1969年12月2日
列宁格勒方面军司令
陆军大将
格奥尔吉·康斯坦丁诺维奇·朱可夫
1896年11月19日-1974年6月18日
列宁格勒方面军司令
陆军少将
费久宁斯基
?
列宁格勒方面军司令
陆军中将
霍津
?
北方集团军群 VS 西北方面军
师: 29个师 VS 25个师1个旅
兵力:787500 VS 440000
火炮:8348门 VS 4938门
坦克:679辆 VS 1549辆
飞机:750架 VS 1140架
第18集团军司令
陆军大将
格奥尔格·冯·屈希勒尔
1881.5.30-1968.5.25
第16集团军司令
陆军大将
恩斯特.布施
1885年7月6日-1945年7月17日
第4装甲集群司令
陆军大将
艾里希·霍普纳
北方集团军群
(23步兵军)
1个军,6个师
第16集团军
(第2,10,28步兵军)
3个军,8个师
第18集团军
(第1,26,38步兵军)
3个军,7个师
第4装甲集群
(第41,56摩托化步兵军)
2个军,8个师
芬兰
卡累利阿集团军
(第2,6,7步兵军)
9个师,3个旅
东南集团军
(第1,4步兵军)
5个师
VS
红旗波罗得海沿岸特别军区
西北方面军
(第5空降军)
3个旅
第8集团军
(第10,11步兵军。第12机械化军)
4个军,8个师,1个旅
第11集团军
(第16,29步兵军。第3机械化军)
3个军,11个师,1个旅
第27集团军
(第22,24步兵军)
2个军,6个师,1个旅
列宁格勒军区
(第1机械化军)
2个师,1个团
2个步兵师,1个步兵旅,4个筑垒地域,3个内务人民委员会边防总队,5个团
北方方面军
第7集团军
4个师,2个营,4个内务人民委员会边防总队
第14集团军
(第42步兵军,集团军直属)
5个师,1个筑垒地域,1个团,1个营,4个内务人民委员会边防总队
第23集团军
(第19,50步兵军,第10机械化军)
8个师,1个团
9个团,1个营,2个筑垒地域
中央集团军群司令
陆军元帅
费多尔·冯·博克
1880.12.3——1945.5.5
VS
西方方面军司令
陆军大将
德米特里·格里戈利耶维奇·巴甫洛夫
1897-1941,7
西方方面军司令
陆军元帅
谢苗·康斯坦丁诺维奇·铁木辛哥
1895年2月18日—1970年3月31日
西方方面军司令
陆军中将
伊万·斯捷潘诺维奇·科涅夫
1897.12.28~1973.5.21
西方方面军司令
陆军大将
格奥尔吉·康斯坦丁诺维奇·朱可夫
1896年11月19日-1974年6月18日
中央集团军群 VS 西方方面军
师:50个师1个旅 VS 44师
兵力: 1455900 VS 625000
火炮: 15161 VS 10306
坦克: 2156 VS 2900
飞机: 1588 VS 1825
第9集团军司令
陆军大将
阿道夫.施特劳斯
1879—1973
第4集团军司令
陆军大将
汉斯·京特·冯·克卢格
1882年10月30日-1944年8月19日
第3装甲集群司令
陆军大将
赫尔曼·霍特
1885年4月12日—1971年1月25日
第2装甲集群司令
陆军大将
海因茨·威廉·古德里安
1888年6月17日—1954年5月14日
中央集团军群
4个师,1个团,1个营,1个连,2个飞行中队
第9集团军
(第5,6,8,20,42步兵军)
12个师,1个旅
第4集团军
(第7,9,13,43军)
12个师
第2装甲集群
(直属,第1高炮军,第12步兵军,第24,46,47摩托化军)
15个师,1个团,6个营
第3装甲集群
(第39,57摩托化军)
7个师
VS
西部特别军区
西方方面军
第13集团军
(第2,21,44,47,步兵军。第4空降军。第17,20机械化军)
17个师,4个旅,17个团,2个营,2个内务边防总队
第3集团军
(第4步兵军。第11机械化军)
6个师,2个旅,3个团,1个营,4个内务边防总队
第4集团军
(第28步兵军。第14机械化军)
7个师,5个团,1个营,3个内务边防总队
第10集团军
(第1,5步兵军。第6骑兵军。第6,13机械化军)
14个师,1个旅,9个团,1个营
南方集团军群司令
陆军元帅
卡尔·鲁道夫·格尔德·冯·伦德施泰特
1875年12月12日-1953年2月24日
VS
西南方面军司令
陆军上将
米哈伊尔·彼得罗维奇·基尔波诺斯
1892年1月12日-1941年9月20日
西南方面军司令
陆军元帅
谢苗·米哈伊洛维奇·布琼尼
1883年4月25日-1973年10月26日
西南方面军司令
陆军元帅
谢苗·康斯坦丁诺维奇·铁木辛哥
1895年2月18日—1970年3月31日
西南方面军司令
陆军中将
费多尔·雅科夫列维奇·科斯坚科
1896—1942
南方集团军群 VS 西南方面军,敖德萨军区
师: 55个师,16个旅 VS 80个师
兵力: 1508500 VS 1200000
火炮: 16008 VS 17071
坦克: 1144 VS 6476
飞机: 1811 VS 3248
第6集团军司令
陆军元帅
沃尔特·冯·赖歇瑙
1884年10月8日-1942年1月17日
第11集团军司令
陆军大将
欧根·冯·舒伯特
1883.03.13-1941.09.12
第17集团军司令
陆军上将
卡尔·海因里希·冯·施蒂尔普纳戈尔
1886年1月2日-1944年8月30日
第1装甲集群司令
陆军大将
艾沃尔德·冯·克莱斯特
1881年8月8日-1954年
南方集团军群
4个师,1个团,2个营,1个连,4个飞行中队
第6集团军
(直属,第17,29,44,55步兵军)
10个师
第11集团军
(直属,第11,30,54步兵军)
6个师
第17集团军
(直属,第4,52步兵军,第49山地军)
11个师
第1装甲集群
(直属,第3,14,48摩托化军)
10个师
驻罗马尼亚军事团
1个师,1个团
罗马尼亚
安东内斯库集团军群
(第2步兵军)
3个师,1个旅,1个营
第3集团军
(第4步兵军,第?山地军,第?骑兵军)
2个师,5个旅,2个营
第4集团军
(第3,5,11步兵军)
10个师,2个旅,1个团,4个营
匈牙利
喀尔巴阡山集群
(快速军)
6个旅
VS
基辅特别军区
西南方面军
(第31,36,49,55步兵军。第1空降军。第9,15,19,24机械化军)
24个师,3个旅,4个团
第5集团军
(第15,27,步兵军。第22机械化军)
8个师,1个旅,1个团
第6集团军
(第6,37步兵军。第5骑兵军。第4机械化军)
11个师,1个旅,1个团
第12集团军
(第13,17步兵军。第16机械化军)
9个师,1个旅,1个团
第26集团军
(第8步兵军。第8机械化军)
6个师,1个旅,1个团
敖德萨军区
(第7,9,14,35,48步兵军。第2骑兵军。第2,18机械化军)
22个师,2个团
预备队
第2集团军司令
陆军大将
马克西米利安·马里亚·约瑟夫·卡尔·加布里尔·拉莫拉尔·赖希斯弗赖赫尔·冯·魏克斯·楚·格隆
1881年11月12日—1954年9月27日
德军东线预备队
第2集团军
(第50,51,53,步兵军)
14个师
德国统帅部预备队
(第40摩托化军)
14个师
空军指挥官
第1航空队司令(配属北方集团军群)
空军大将
阿尔弗雷德·克勒尔
1882年9月19日—1974年2月11日
第2航空队司令(配属中央集团军群)
空军大将
阿尔贝特·凯塞林
1885年11月30日-1960年7月16日
第4航空队司令(配属南方集团军群)
空军大将
亚力山大·勒尔
第5航空队司令(配属挪威集团军)
空军大将
汉斯-于尔根·施通普夫
1889年6月15日—1968年3月9日
VS
红旗波罗得海沿岸特别军区空军司令
?
西部特别军区空军司令
空军少将
科别茨
1909—1941.6
基辅特别军区空军司令
?
敖德萨军区空军司令
?
列宁格勒军区空军司令
?
波罗得海舰队航空兵司令
?
北方舰队航空兵司令
?
黑海舰队航空兵司令
?
次要战场陆军指挥官
挪威集团军司令
陆军大将
尼科拉斯.冯.法尔肯霍斯特
1885年1月17日—1968年6月18日
VS
北方方面军司令
陆军中将
马尔基安·米哈伊洛维奇·波波夫
1902.11.2—1969
挪威集团军 VS 第14集团军(北方方面军)
师:6个师 VS 5个师
兵力: 130000 VS 52600
火炮: 1200 VS 1150
坦克: 113 VS 392
飞机: 124 VS 219
海军指挥官
北方舰队集群司令
海军大将
鲁尔夫·卡尔斯
1885年5月29日—1945年4月15日
VS
波罗的海舰队司令
海军中将
弗拉基米尔·菲利波维奇·特里布茨
1900一1977
本文内容于 /7/28 19:57:55 被仁义编辑
[ 转自铁血社区 / ]